Flere saker fra departementet
Viser 38621-38640 av 39102 treff.
Sorter: Dato Beste treff Skriv inn søkeord for å sortere på beste treff
-
NOU 1995: 5 - Norsk sør-politikk for en verden i endring
11.02.1995 NOU UtenriksdepartementetRapport fra Nord-Sør/Bistandskommisjonen
-
NOU 1995: 3 - Mangfold i media
Om eierkonsentrasjon i massemedia
11.02.1995 NOU Kultur- og likestillingsdepartementet -
NOU 1995: 6 - Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge
11.02.1995 NOU Helse- og omsorgsdepartementet -
Offisielt fra statsråd 10. februar 1995
10.02.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontorOFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. februar 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Utnevnelser m.v. Statsministeren Statssekretær Randi Øverland gis etter søknad avskjed i nåde fra 10. februar 1995 kl. 1600. Assisterende
-
M-12/1995 - Delegasjon av myndighet til å foreta helsemessig godkjenning av storfe og svin for inntak på avlsstasjon
R-376 (07.02.1995)
07.02.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementetRundskriv M-12/1995 R-376 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/01192 9. februar 1995 Til landets veterinærer, Norsk Rødt Fe og Norsvin Delegasjon av myndighet til å foreta helsemessig godkjenning av storfe og svin
-
Offisielt fra statsråd 3. februar 1995
03.02.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontorOFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. februar 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Utnevnelser m.v. Utenriksdepartementet, utenrikssaker Avdelingsdirektør Hans-Wilhelm Longva utnevnes til ekspedisjonssjef i
-
Rundskriv F-14-95
Felles stillingsstruktur for undervisnings- og forskningsstillinger ved høgskoler og universiteter Reglementer for opprykk til førsteamanuensis, førstelektor og førstebibliotekar
01.02.1995 Rundskriv KunnskapsdepartementetRundskriv F-14-95 Felles stillingsstruktur for undervisnings- og forskningsstillinger ved høgskoler og universiteter Reglementer for opprykk til førsteamanuensis, førstelektor og førstebibliotekar
-
Forskrift om overvåkning av og kontroll med forekomsten av salmonella hos levende dyr
31.01.1995 Forskrift Landbruks- og matdepartementetFastsatt av Landbruksdepartementet 31. januar 1995 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6 fjerde ledd, § 14 tredje ledd, § 19 tredje ledd, § 22 tredje ledd, § 28 og § 33, jf.
-
Offisielt fra statsråd 27. januar 1995
27.01.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontorOFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt i Akersgt. 42 27. januar 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Utnevnelser m.v. Statsministeren Direktør Ottar Brage Guttelvik utnevnes til statssekretær i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse 1.
-
M-10/1995 - Miljøbasert næringsutvikling
R-374 (23.01.1995)
23.01.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet -
Vedlegg til M-10/1995: Økonomiske virkemidler
23.01.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementetVedlegg: Økonomiske virkemidler Hensiktsmessig og effektiv virkemiddelbruk er en grunnleggende forutsetning for økt måloppnåelse. Hovedutfordringen for arbeidet med miljøbasert næringsutvikling blir i større grad å se de ulike virkemidlene på
-
Offisielt fra statsråd 20. januar 1995
20.01.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontorOFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. januar 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Utnevnelser m.v. Utenriksdepartementet, utenrikssaker Ekspedisjonssjef Randi Krumsvik Bendiksen utnevnes til minister og beordres til tjeneste
-
M-4/1995 - Tilskott til rydding av frukttrefelt 1995
R-368 (16.01.1995)
16.01.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementetRundskriv M-4/1995 R-368 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/00135 16. januar 1995 Til fylkesmennene, landbruksavdelinga og kommunane Tilskott til rydding av frukttrefelt 1995 Ved jordbruksoppgjeret i 1994 blei
-
Offisielt fra statsråd 12. januar 1995
12.01.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontorOFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt i Akersgt. 42 12. januar 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Utnevnelser m.v. Utenriksdepartementet, utenrikssaker Sendemann i Bern, ambassadør Jan Gunnar Jølle utnevnes tillike til sendemann i Vaduz og
-
M-5/1995 - Rundskriv om utforming og behandling av søknader ved etablering av dyreparker
R-369 (09.01.1995)
09.01.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet -
Rundskriv H-20/95
Tilbaketrekking av eldre rundskriv på plan- og bygningslovens område - Samlerundskriv for temaer vedrørende byggesaksbehandling som fremdeles er aktuelle
07.01.1995 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet -
Offisielt fra statsråd 6. januar 1995
06.01.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontorOFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. januar 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Utnevnelser m.v. Utenriksdepartementet Sendemann i Lagos, Accra, Yaoundé og Porto Novo, ambassadør Knut Tøraasen utnevnes til sendemann i Riga,
-
NOU 1995: 7 - Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1995
03.01.1995 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet -
NOU 1995: 2 - Forslag til endringer i markedsføringsloven
03.01.1995 NOU Barne- og familiedepartementet -
M-7/1995 - Lov av 31. Mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven). Endring i forskrift om konsesjonsfrihet og saksbehandling
R-371 (Jan. 1995)
01.01.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementetRundskriv M-7/1995 R-371 Saksnr. 999994 50577 DIK Januar 1995 Det vises til rundskriv M-89/94. (ikke elektronisk) Til fylkesmennene, fylkeslandbruksstyrene, tinglysingsdommerne og kommunene Lov av 31. Mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett