Edel Hætta Eriksen til Verdikommisjonens styringsgruppe
Historisk arkiv
Publisert under: Regjeringen Bondevik I
Utgiver: Statsministerens kontor
Pressemelding | Nr: 2/00 | Dato: 05.01.2000 | Sist oppdatert: 21.10.2006
Pressemelding
Nr. 2/2000
Dato: 5. januar 2000
Edel Hætta Eriksen til Verdikommisjonens styringsgruppe
Statsminister Kjell Magne Bondevik har i dag oppnevnt pensjonist Edel Hætta Eriksen (76), Kautokeino, som nytt medlem av Verdikommisjonens styringsgruppe. Hætta Eriksen er tidligere direktør i Samisk Utdanningsråd. Hun har til nå vært medlem av Verdikommisjonens råd og vil tiltre styringsgruppen fra og med i dag.
Verdikommisjonen, som ble oppnevnt 30. januar 1998, skal bidra til en bred verdimessig og samfunnsetisk mobilisering for å styrke positive fellesskapsverdier i samfunnet. Kommisjonen består av en styringsgruppe på 13 personer, og et råd med 36 medlemmer. Styringsgruppen leder arbeidet og har nylig avlevert en rapport midtveis i sin periode, som bidrag til verdidebatten nå ved tusenårsskiftet. Verdikommisjonens sluttrapport skal foreligge senest ved utgangen av denne stortingsperioden, høsten 2001.
Lagt inn 5. januar 2000 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen