Geir Ove Skogø er ny styreleder i Opplysningsvesenets fond
Historisk arkiv
Publisert under: Regjeringen Bondevik II
Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet
Pressemelding | Dato: 08.02.2005 | Sist oppdatert: 24.10.2006
Kultur- og kirkedepartementet har nå oppnevnt nytt styre for Opplysningsvesenets fond. Geir Ove Skogø er oppnevnt som ny styreleder.(08.02.05)
Pressemelding
Nr.: 21/05
Dato: 08.02.2005
Kontaktperson: Eksepdisjonssjef Ole H. Fisknes tlf 22 24 79
01
Geir Ove Skogø er ny styreleder i Opplysningsvesenets fond
Kultur- og kirkedepartementet har nå oppnevnt nytt styre for Opplysningsvesenets fond for perioden 1. januar 2005 – 31. desember 2008. Geir Ove Skogø er oppnevnt som ny styreleder.
Opplysningsvesenets fond har sin opprinnelse i kirkegods fra før-reformatorisk tid og er eier av betydelige eiendommer og finanskapital. Eiendomsmassen omfatter ca. 450 preste- og bispeboliger, 11 000 festetomter, 130 jordleiebruk, 45 forpaktningsbruk og ca. 950 000 dekar skog, hvorav 60 pst. er produktiv. Fondets verdier er beregnet til om lag 4,5 mrd. kroner, hvorav finanskapitalen utgjør ca. 1,3 mrd. kroner. Fondet skal forvaltes til beste for Den norske kirke. Styret skal forvalte fondets eiendommer og finanskapital.
Disse personene er oppnevnt til styret:
Geir Ove Skogø som styreleder, leder Forretningsutvikling/Stab i DnB Nor
Jens Risvand, siviløkonom, forstkandidat, Kristiansand
Anne Liv Reistad, compliance officer, DnB Nor Kapitalforvaltning
Bjørg Tysdal Moe, varaordfører i Stavanger kommune. Moe er oppnevnt etter forslag fra Kirkerådet
Jan Olav Aarflot, generalsekretær i Den norske kirkes presteforening. Aarflot er oppnevnt etter forslag fra Den norske kirkes presteforening.
Varamedlemmer:
Økonomisjef Kari Anne Døli, Bærum
Siv.ing/forsker Per L. Kjos, Kongsberg
Rådgiver Terje Kaupang, Oslo
Domprost Herborg Finnset Heiene, Finnsnes
Prost Morten Fleischer, Skien