Nytt styre i Folketrygdfondet
Historisk arkiv
Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I
Utgjevar: Finansdepartementet
51/2000
Pressemelding | Dato: 30.06.2000 | Sist oppdatert: 21.10.2006
Pressemelding
Nr.: 51/2000
Dato: 30.06.00
Kontaktperson: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 31
Nytt styre i Folketrygdfondet
Kongen i statsråd har den 30. juni oppnemnd følgjande medlemmer med personlege varamedlemmer til styret til Folketrygdfondet for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2004:
Medlem: Anne Breiby, Ålesund (oppnemnd på nytt)
Varamedlem: Ernst Wroldsen, Tønsberg (ny)
Medlem: Per Arne Olsen, Tønsberg (oppnemnd på nytt)
Varamedlem: Terje Søviknes, Os (oppnemnd på nytt)
Medlem: Tove Lehre, Lillehammer (oppnemnd på nytt)
Varamedlem: Ingvild Strømsheim Vold, Oslo (ny)
Medlem: Anna Kristine Jahr Røine, Fet (oppnemnd på nytt)
Varamedlem: Ola Prestegarden, Øyer (oppnemnd på nytt)
Alle medlemmene og to av varamedlemmene har vore med i styret frå før av. Følgjande varamedlemmer går ut av styret:
Kjell E. Helland (varamedlem for Anne Breiby fram til 1. juli 2000)
Svein Kiran (varamedlem for Tove Lehre fram til 1. juli 2000).
Frå før av er styret samansett av følgjande personar fram til 15. mai 2002:
Medlem: Harald Ellefsen, Trondheim
Varamedlem: Anne Berit Andersen, Søgne
Medlem: Per Gunnar Olsen, Oslo
Varamedlem: Kjell Samuelsen, Borgenhaugen
Medlem: Bjørg Ven (leiar), Oslo
Varamedlem: Inger-Johanne Lund, Oslo
Medlem: Stein Blindheim, Molde
Varamedlem: Linda Orvedal, Aurland
Medlem: Oddvar Skaiaa, Grimstad
Varamedlem: Johanna Myklebust, Blaksæter