-
11.10.1999
Nyhet
Utenriksdepartementet
The Royal Ministry of Foreign Affairs, Oslo Press Division Norway Daily No. 195/99 DATE: 11 October 1999 LAHNSTEIN STEPS DOWN (Nationen-Saturday) Anti-EU figurehead Lisbeth Holand fears that Anne Enger Lahnstein's departure as Minister of Cultural
-
11.10.1999
Pressemelding
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Pressemelding Nr.: 087-99 Dato: 11. oktober Turid Kjølseth ny rektor ved Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Turid Kjølseth er tilsatt som ny rektor ved Statens ressurs- og voksenopplæringssenter. Kjølseth (53) er utdannet cand. real og har
-
08.10.1999
Pressemelding
Samferdselsdepartementet
Pressemelding Nr.: 111/1999 Dato: 08.10.1999 Magnus Stangeland ny leiar for styret i Posten Norge BA Direktør Magnus Stangeland, Austevoll i Hordaland, er ved ekstraordinær generalforsamling i Posten Norge BA i dag vald som ny leiar av styret for
-
08.10.1999
Pressemelding
Justis- og politidepartementet
Pressemelding Nr. 98-99 Dato: 08.10.1999 Sammenslåing av Oslo skifterett og Oslo byskriverembete Oslo skifterett og Oslo byskriverembete vil med virkning fra 1. januar 2000 bli slått sammen til ett embete. Den nye domstolen vil få navnet Oslo
-
08.10.1999
Pressemelding
Statsministerens kontor
Pressemelding Nr. 136/1999 Dato: 8. oktober 1999 Priv. til red.: Pressekonferanse om endringer i Regjeringen På grunn av endringer i Regjeringen i dag, fredag 8. oktober, holder statsministeren pressekonferanse kl. 12.00 på Statsministerens kontor.
-
08.10.1999
Pressemelding
Nærings- og handelsdepartementet
Pressemelding Nr.: 60 Dato: 08.10.99 KappAhls oppkjøp av Adelsten: Ikke aktuelt å gjenåpne saken I møter og korrespondanse med Adelsten- ansatte og KappAhl- ledelsen har det kommet frem at den økonomiske situasjonen i Adelsten er langt vanskeligere
-
08.10.1999
Pressemelding
Statsministerens kontor
Pressemelding Nr. 139/1999 Dato: 8. oktober 1999 Statssekretærer Etter at statssekretær Åslaug Marie Haga ved Statsministerens kontor i statsråd i dag er blitt utnevnt til statsråd og sjef for Kulturdepartementet, med virkning fra kl. 13.30 i dag,
-
08.10.1999
Nyhet
Utenriksdepartementet
-
08.10.1999
Pressemelding
Samferdselsdepartementet
Pressemelding Nr.: 112/1999 Dato: 08.10.1999 Val av bedriftsforsamling i Posten Norge BA Ved ekstraordinær generalforsamling i Posten Norge BA i dag fekk selskapet oppnemnd si første bedriftsforsamling. Kravet om bedriftsforsamling har sidan
-
08.10.1999
Pressemelding
Sosial- og helsedepartementet
Pressemelding Nr. 103 Dato: 08.10.1999 Helsetjenestene som fag og verdier Rapporten Helse/Kirke ble i dag overlevert til helseminister Dagfinn Høybråten av Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA). Her foreslås det et utvidet samarbeid mellom kirke og
-
08.10.1999
Pressemelding
Kulturdepartementet
Pressemelding Nr. 87/1999 Dato: 8. oktober 1999 Gjennomføring av nytt tv-direktiv Regjeringen la fredag fram en proposisjon om gjennomføring av endringer i EUs tv-direktiv. Regjeringen går inn for at Norge fastsetter en liste over viktige
-
08.10.1999
Pressemelding
Kommunal- og regionaldepartementet
Pressemelding Nr. 117/1999 Dato: 08.10.1999 Reidar Webster held fram Regjeringa har i dag utnemnd Reidar Webster til riksmeklingsmann for ein ny periode, frå 16. januar 2000 til 15. januar 2003. Reidar Webster har vore riksmeklingsmann sidan 1988.
-
08.10.1999
Pressemelding
Statsministerens kontor
Pressemelding Nr. 140/1999 Dato: 8. oktober 1999 Priv. til red.: Statsministerens program Søndag 10, oktober kl. 13.30 deltar statsministeren i en festforestilling som Rådet for psykisk helse holder i Centralteatret i Oslo, i anledning Verdensdagen
-
08.10.1999
Pressemelding
Statsministerens kontor
Pressemelding Nr.137/1999 Dato: 8. oktober 1999 Statsråd Lars Sponheim settestatsråd for statsråd Dag Jostein Fjærvoll Statsråd Lars Sponheim er i statsråd i dag oppnevnt som settestatsråd for statsråd Dag Jostein Fjærvoll, for å behandle saken om
-
08.10.1999
Pressemelding
Statsministerens kontor
Pressemelding Nr.: 138/1999 Dato: 8. oktober 1999 Åslaug M. Haga overtar Kulturdepartementet etter Anne Enger Lahnstein Kongen har i statsråd i dag utnevnt statssekretær Åslaug Marie Haga (39), Ås, som statsråd og sjef for Kulturdepartementet, med
-
08.10.1999
Pressemelding
Sosial- og helsedepartementet
Pressemelding Nr. 104 Dato: 08.10.1999 Kjell Solem ny informasjonssjef i Sosial- og helsedepartementet Fra 1. oktober har Kjell Solem gått inn i vikariat som informasjonssjef med ansvar for helsesaker i Sosial- og helsedepartementet. Fra samme dato
-
07.10.1999
Nyhet
Utenriksdepartementet
The Royal Ministry of Foreign Affairs, Oslo Press Division Norway Daily No. 193/99 DATE: 7 October 1999 HAUGLAND NEEDS TO EXPLAIN (Dagsavisen) Yesterday evening Valgerd Svarstad Haugland, Minister of Children and Family Affairs, had to silence
-
06.10.1999
Pressemelding
Landbruksdepartementet
Pressemelding Nr. 61 Dato: 8. oktober 1999 Statsråd Gjønnes på rundreise i Asia Landbruksminister Kåre Gjønnes har i perioden 3. - 6. oktober 1999 vitja Japan og Sør-Korea og hatt samtalar på politisk nivå om nasjonale og internasjonale
-
06.10.1999
Nyhet
Utenriksdepartementet
The Royal Ministry of Foreign Affairs, Oslo Press Division Norway Daily No. 192/99 DATE: 6 October 1999 UNION CONFEDERATION AGAINST JAGLAND’S PROPOSAL (Aftenposten) Yngve Hågensen, leader of the Norwegian Confederation of Trade Unions, threatens to
-
06.10.1999
Pressemelding
Olje- og energidepartementet
Pressemelding Nr.: 66/99 Dato: 06.10.99 Forenklede anskaffelser innen olje- og gassvirksomheten EFTAs overvåkingsorgan (ESA) innvilget 15. september 1999 Norges søknad om unntak fra de omfattende prosedyrereglene i innkjøpsregelverket for olje- og