Oppnemning til hovudstyret i Noregs Bank
Historisk arkiv
Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II
Utgjevar: Finansdepartementet
94/2005
Pressemelding | Dato: 09.12.2005 | Sist oppdatert: 05.10.2006
Regjeringa har i dag oppnemnt på nytt medlemar og personlege varamedlemar til hovudstyret i Noregs Bank for perioden 1. januar 2006 - 31. desember 2009.
Pressemelding
Nr.: 94/2005
Dato: 09.12.05
Kontaktperson: Yngvar Tveit, telefon 22 24 44 85
Oppnemning til hovudstyret i Noregs Bank
Regjeringa har i dag oppnemnt på nytt desse medlemene og personlege varamedlemer til hovudstyret i Noregs Bank for perioden 1. januar 2006 - 31. desember 2009:
Medlem: Professor Øystein Thøgersen, Bergen
Varamedlem: Førsteamanuensis Ingunn Myrtveit, Oslo
Medlem: Avdelingsdirektør Vivi Lassen, Oslo
Varamedlem: Bedriftsrådgivar Kari Broberg, Lena
Medlem: Dagleg leiar Brit Rugland, Stavanger
Varamedlem: Professor Inger Johanne Pettersen, Bodø
Øystein Thøgersen og Brit Rugland med varamedlemer blei fyrste gong oppnemnde frå 1.1.2004, medan Vivi Lassen med varamedlem blei fyrste gong oppnemnd frå 1.1.2002.
Etter dette vil hovudstyret framleis ha følgjande samansetjing (personlege varamedlemer i parentes):
Svein Gjedrem, sentralbanksjef (leiar) skikka 1.1.2005 – 31.12.2010
Jarle Bergo, visesentralbanksjef (nestleiar) skikka 8.2.2002 – 7.2.2008
Asbjørn Rødseth, Oslo (Einar Forsbak, Skedsmo) oppnemnd 1.1.2004 – 31.12.2007
Liselott Kilaas, Oslo (Per Christiansen, Tromsø) oppnemnd 1.1.2004 – 31.12.2007
Vivi Lassen, Oslo (Kari Broberg, Lena) oppnemnd 1.1.2006 – 31.12.2009
Brit Rugland, Stavanger (Inger Johanne Pettersen, Bodø) oppnemnd 1.1.2006 - 31.12.2009
Øystein Thøgersen, Bergen (Ingunn Myrtveit, Oslo) oppnemnd 1.1.2006 – 31.12.2009.