Folketrygdfondets styre
Historisk arkiv
Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II
Utgiver: Finansdepartementet
39/2006
Pressemelding | Dato: 12.05.2006 | Sist oppdatert: 05.10.2006
Medlemmer med personlige varamedlemmer er i statsråd 12. mai oppnevnte til styret i Folketrygdfondet for perioden 15. mai 2006 til 15. mai 2010.
Pressemelding
Nr.: 39/2006
Dato: 12.05.06
Kontaktperson: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95
21 42 83, Frank Vatne, telefon 22 24 41 31 / mobil 91 33 57 02
Folketrygdfondets styre
Følgende medlemmer med personlige varamedlemmer er i statsråd 12. mai oppnevnte til styret i Folketrygdfondet for perioden 15. mai 2006 til 15. mai 2010:
Erik Keiserud, Oslo (leder)
Varamedlem: Wenche Nistad, Oslo
Mai-Lill Ibsen, Oslo
Varamedlem: Turid Hundstad, Oslo.
Harald Ellefsen, Trondheim
(gjenoppnevnt)
Varamedlem: Anne Berit Andersen, Søgne
Synnøve Nymo, Oslo
Varamedlem: Oddbjørg A. Starrfelt, Time
Linda Orvedal, Aurland
(gjenoppnevnt)
Varamedlem: Petter Bjerksund, Bergen (gjenoppnevnt)
Følgende personer er oppnevnt tidligere og sitter fram til
30. juni 2008:
Anne Breiby, Ålesund
Varamedlem: Ernst Wroldsen, Tønsberg
Per Arne Olsen, Tønsberg
Varamedlem: Terje Søviknes, Os
Geir-Ketil Hansen, Narvik
Varamedlem: Sonja Tinnesand, Stavanger
Ingvild Myhre, Oslo
Varamedlem: Øyvind Bøhren, Bærum.