Nytt styre og ny bedriftsforsamling i AS Vinmonopolet
Historisk arkiv
Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II
Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet
Pressemelding | Dato: 30.06.2006 | Sist oppdatert: 05.10.2006
Det er i Statsråd av 30. juni 2006, oppnevnt nytt styre og ny bedriftsforsamling for AS Vinmonopolet.
Pressemelding
Nr.: 45
Dato: 30.06.06
Nytt styre og ny bedriftsforsamling i AS Vinmonopolet
Det er i Statsråd i dag, 30. juni 2006, oppnevnt nytt styre og ny bedriftsforsamling for AS Vinmonopolet.
Oppnevningsperioden til sittende styre og bedriftsforsamling går ut 30. juni 2006. Nytt styre og ny bedriftsforsamling er i henhold til vinmonopolloven oppnevnt fra 1. juli 2006 til 30. juni 2008.
Det nye styret og den nye bedriftsforsamlingen har følgende sammensetning:
Medlemmer til styret:
- Sivilingeniør Siri Beate Hatlen, Bærum, leder
- Direktør Elsbeth Tronstad, Bærum, nestleder (H)
- Stabsdirektør Sverre Bugge, Lørenskog
- Rektor Thorbjørn Myhre, Molde (Ap)
- Seniorrådgiver Ingvild Wold Strømsheim, Oslo (SV)
- Driftsdirektør Margrethe Sunde, Oslo
Varamedlemmer til styret:
- Direktør Geir Riise, Oslo
- Gruppeleder Vibeke Limi, Bærum (Frp)
- Daglig leder Åsunn Lyngedal, Narvik
- Tidl. stortingsrepresentant Odd Holten, Fredrikstad (Krf)
Medlemmer med personlige varamedlemmer til bedriftsforsamlingen:
- Ordfører Ola Røtvei, Oppdal, medlem (Ap)
Student Synnøve Konglevoll, Oslo, vara (Ap) - Politisk rådgiver Ole Berget, Leksvik, medlem (Frp)
Frisør Bente Thorsen, Karmøy, vara (Frp) - Varaordfører Lisbeth Axelsen, Os, medlem (H)
Informasjonsrådgiver Nils Marton Aadland, Meland, vara (H) - Diakoniarbeider Kristin Lindberg, Vestvågøy, medlem (Krf)
Kommunalråd Odd Anders With, Trondheim, vara (Krf) - Daglig leder Ola D. Gløtvold, Engerdal, medlem (Sp)
Spesialpedagog Britt-Eva Jakobsen, Lensvik, (Sp) - Lærer Gjertrud Kjellesvik, Haugesund, medlem (Sv)
Rådgiver Arild Skau, Fredrikstad, vara (Sv) - Student May Britt Vihovde, Haugesund, medlem (V)
Ass. generalsekretær Rita Sletner, Eidsberg, vara (V) - Kommunelege I Ole Johan Bakke, Re, medlem
Siviløkonom, Rolf Nævra, Drammen, vara - Rektor Anne-Karin Nygård, Oslo, medlem
Rektor Jan Olav Olsen, Gjerstad, vara - Professor Lise Kjølsrud, Oslo, medlem
Rådgiver Dag Halgard, Oslo, vara - Rådmann Ole John Østenstad, Førde, medlem
Rådmann Einar Gaustad, Larvik, vara - Ass. rådmann Gunn Inger Løvseth, Melhus, medlem (Ap)
Gruppeleder Tellef Harstveit, Åmli, vara (Ap) - Selvstendig næringsdrivende Olav Bratland, Stordal, medlem (H)
Avdelingsleder Anne Grete Fremgaard Kvitberg, Jevnaker, vara (H) - Prosjektleder Margareth Eide Hillestad, Oslo, medlem (Sp)
Seniorkonsulent Lina Homme, Røros, vara (Sv)
I tillegg kommer tre styremedlemmer og syv medlemmer og syv varamedlemmer til bedriftsforsamlingen som velges av og blant de ansatte.
Kontaktperson: Kristine Heldal Langkaas, 22 24 83 87