Nytt styre i Norges forskningsråd
Historisk arkiv
Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II
Utgiver: Kunnskapsdepartementet
Pressemelding | Dato: 22.12.2006 | Sist oppdatert: 07.01.2007
Det i dag oppnevnt nytt hovedstyre for Norges forskningsråd for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2010. Geir Stene-Larsen, direktør for Nasjonalt folkehelseinstitutt, ble gjenoppnevnt som leder.
Pressemelding
Nr.: 91-06
Dato: 22.desember
Nytt styre i Norges forskningsråd
Ved kongelig resolusjon er det i dag oppnevnt nytt hovedstyre for Norges forskningsråd for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2010.
Geir Stene-Larsen, direktør for Nasjonalt folkehelseinstitutt, ble gjenoppnevnt som leder for hovedstyret, mens Unni Steinsmo, konsernsjef for SINTEF, er oppnevnt som nestleder. Steinsmo er ny som nestleder, men var medlem av hovedstyret i forrige periode.
De øvrige medlemmene i det nye hovedstyret er:
- Professor Kari Melby (leder for Forskningsrådets divisjonsstyre for vitenskap)
- Professor Knut Liestøl (leder for divisjonsstyret for store satsinger)
- Dr. Alf Bjørseth (leder for divisjonsstyret for innovasjon)
- Professor Ole Henrik Magga
- Markedsansvarlig Siri Kalvig
Melby, Bjørseth, Magga og Kalvig er
nye i hovedstyret, mens Liestøl satt i hovedstyret som leder for
divisjonsstyret for innovasjon i forrige periode.
Rektor Eli Bergsvik er oppnevnt som 1. varamedlem og direktør
Peter Wesenberg som 2. varamedlem. Begge varamedlemmene er nye i
hovedstyret.
Tore Andreassen, Marit Boyesen, Ingvild Sælid Gilhus, Lars Takla, Idun Christie og Arild Underdal går ut av hovedstyret.