Vikar for politisk rådgiver i KKD
Historisk arkiv
Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II
Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet
Pressemelding | Dato: 12.10.2006 | Sist oppdatert: 30.10.2006
Statsministerens kontor har ansatt generalsekretær Trine Synøve Lie Larsen (29), Oslo, som politisk rådgiver for statsråd Trond Giske i Kultur- og kirkedepartementet fra 23. oktober 2006 til 3. juni 2007.
Pressemelding
Nr.: 153/06
Dato: 12.10.2006
Vikar for politisk rådgiver i KKD
Statsministerens kontor har ansatt generalsekretær Trine Synøve Lie Larsen (29), Oslo, som politisk rådgiver for statsråd Trond Giske i Kultur- og kirkedepartementet fra 23. oktober 2006 til 3. juni 2007. Hun vikarierer for Halvard Ingebrigtsen, som fra 12. oktober er departementskonstituert statssekretær i KKD.
Lie Larsen kommer fra stillingen som generalsekretær i Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF), og har tidligere vært rådgiver for utdanningsspørsmål i LO. Hun er cand. scient, fra Universitetet i Oslo i 2002, med marinbiologi som hovedfag.
Regjeringen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Listen over politiske rådgivere ser nå slik ut:
For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Mina Gerhardsen (Ap)
For finansminister Kristin Halvorsen (SV)
Sylvi Annie Bratten (SV)
For kommunal- og regionalminister Åslaug Haga (Sp)
Magnhild Eia (Sp)
For utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Gry Larsen (Ap)
For forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)
Ragnhild Mathisen (Ap)
For miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV)
Morten Wasstøl (SV)
For olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp)
Anne Tingelstad Wøien (Sp)
For utviklingsminister Erik Solheim (SV)
Torbjørn Urfjell (SV)
For nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen (Ap)
Annelene Svingen (Ap)
For samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Erik Lahnstein (Sp)
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp) – 1. mai-31. desember
2006.
For kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV)
Roger Pedersen (SV)
For arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen
(Ap)
Arnhild Holstad (Ap)
For justisminister Knut Storberget (Ap)
Astri Aas-Hansen (Ap)
For barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem
(Ap)
Marthe Scharning Lund (Ap)
For kultur- og kirkeminister Trond Giske (Ap)
Halvard Ingebrigtsen (Ap) –
deptartementskonstituert statssekretær 12. oktober
2006- 3. juni 2007
Trine Synøve Lie Larsen (Ap) – vikar 23. oktober 2006-3. juni
2007
For helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap)
Arvid Libak (Ap)
For fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande
Røys (SV)
Jørund Leknes (SV)
For landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen (Sp)
Sigrid Hjørnegård (Sp)
For fiskeri- og kystminister Helga Pedersen (Ap)
Kari-Anne Opsal (Ap)