Konstituert statssekretær i SD
Historisk arkiv
Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II
Utgiver: Statsministerens kontor
Pressemelding | Dato: 18.10.2006 | Sist oppdatert: 30.10.2006
Politisk rådgiver Erik Lahnstein er fra 17. oktober til 15. desember konstituert som statssekretær i Samferdselsdepartementet. Lahnstein har til nå vært politisk rådgiver i SD.
Pressemelding
Nr.: 147-06
Dato: 18.10.06
Konstituert statssekretær i SD
Politisk rådgiver Erik Lahnstein er fra 17. oktober til 15. desember departementskonstituert som statssekretær for statsråd Liv Signe Navarsete i Samferdselsdepartementet. Han trer inn for statssekretær Steinulf Tungesvik, som har foreldrepermisjon fra 17. oktober. Lahnstein har til nå vært politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet.
Regjeringen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Listen over statssekretærer ser nå slik ut:
For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Lars Erik Flatø (Ap)
Bård Vegar Solhjell (SV)
Hege Solbakken (Sp)
Svein Fjellheim (Ap)
Morten Wetland (Ap)
Torbjørn Giæver Eriksen(Ap)
Rita Skjærvik(Ap) – permisjon 9. mars-1. november 2006
Hilde Singsaas (Ap) – konstituert 17. mars-30. november
2006
For finansminister Kristin Halvorsen (SV)
Roger Schjerva (SV)
Geir Axelsen (Ap)
Bjørn Arild Gram (Sp)
Roger Østlie Sandum (SV)
Kjersti Markusson (SV)
For kommunal- og regionalminister Åslaug Haga (Sp)
Inge Bartnes (Sp)
Guri Størvold (Sp)
Dag-Henrik Sandbakken (Sp)
For utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Kjetil Skogrand (Ap)
Liv Monica Bargem Stubholt (Sp)
Raymond Johansen (Ap)
For forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)
Espen Barth Eide (Ap)
For miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV)
Henriette Westhrin (SV)
For olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp)
Anita Utseth (Sp)
For utviklingsminister Erik Solheim (SV)
Anne Margareth Fagertun Stenhammer (SV)
For nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen (Ap)
Frode Berge (Ap)
For samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Steinulf Tungesvik (Sp) – permisjon fra 17. oktober 2006
Erik Lahnstein (Sp) – konstituert 17. oktober-15. desember
2006
For kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV)
Lisbet Rugtvedt (SV)
Per Botolf Maurseth (SV)
For arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen
(Ap)
Jan-Erik Støstad (Ap)
Libe S. Rieber-Mohn (Ap)
Laila Gustavsen (Ap)
Berit Oskal Eira (Ap)
For justisminister Knut Storberget (Ap)
Terje Moland Pedersen (Ap)
Anne Rygh Pedersen (Ap)
For barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem
(Ap)
Kjell Erik Øie (Ap)
Krishna Chudasama (Ap)
For kultur- og kirkeminister Trond Giske (Ap)
Randi Øverland (Ap)
Mette Gundersen (Ap) – permisjon 1. oktober 2006-3. juni 2007
Halvard Ingebrigtsen (Ap) – konstituert 12. oktober 2006-3.
juni 2007
For helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap)
Rigmor Aasrud (Ap)
Wegard Harsvik (Ap)
Arvid Libak (Ap)
For fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande
Røys (SV)
Wenche Lyngholm (SV)
For landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen (Sp)
Ola T. Heggem (Sp)
For fiskeri- og kystminister Helga Pedersen (Ap)
Vidar Ulriksen (Ap)