Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.
Søk
Viser 47761-47770 av 66263 treff.
Sorter: Dato Beste treff Skriv inn søkeord for å sortere på beste treff
-
Skatteavtale Norge - Australia
31.05.2011 Artikkel FinansdepartementetSkatteavtale mellom Norge og Australia Skatteavtalen mellom Norge og Australia ble undertegnet i Canberra den 8. august 2006. Avtalen trådte i kraft 12. september 2007. Se: St.prp. nr. 85 (2005-2006) Artikkel 27 (Bistand til innfordring av
-
Deposit Guarantee Schemes
31.05.2011 Brev FinansdepartementetBrev til Herr Peter Simon av 31. mai 2011 om innskuddsgarantidirektivet.
-
Høring - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning
31.05.2011 Høring FinansdepartementetHøringsfrist: 30.09.2011 Status: Ferdigbehandlet
-
Den norske innskuddsgarantiordningen
31.05.2011 Brev FinansdepartementetBrev til den svenske finansministeren Anders Borg av 31. mai 2011 om den norske innskuddsgarantiordningen.
-
Deposit Guarantee Schemes
31.05.2011 Brev FinansdepartementetBrev til Dr. György Matolcsy av 31. mai 2011 om den norske innskuddsgarantiordningen.
-
Deposit Guarantee Schemes
31.05.2011 Brev FinansdepartementetBrev til Herr Burkhard Balz av 31. mai 2011 om den norske innskuddsgarantiordningen.
-
Deposit Guarantee Schemes Directive
31.05.2011 Brev FinansdepartementetBrev til Commissioner Michel Barnier av 31. mai 2011 om innskuddsgarantidirektivet.
-
Deposit Guarantee Schemes
31.05.2011 Brev FinansdepartementetBrev til den tyske finansministeren Dr. Wolfgang Schäuble av 31. mai 2011 om innskuddsgarantidirektivet.
-
Sofus Arctander
31.05.2011 ArtikkelSofus Anton Birger Arctander var embetsmann og politiker. (Foto: Oslo Museum). Statsråd 26. juni 1884-17. februar 1888, sjef for Indredepartementet. Medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm august 1885, sjef for Indredepartementet august 1886.
-
Tidligere sammensetning av utvalget (2013-2015)
31.05.2011 Artikkel FinansdepartementetSammensetning av rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål (Modell- og metodeutvalget) (oppdatert mai 2013) Professor Steinar Holden, Universitetet i Oslo, Bærum (leder) Spesialrådgiver Ragna Alstadheim, Norges Bank, Asker Professor Torben