-
08.02.2016
Sártnit/sáhkavuorut
Olgoriikadepartemeanta
Olgoriikaministara Børge Brende rahpansárdni digaštallančoahkkimis leai vuođđun digaštallamii Norgga boahttevaš olgoriika- ja sihkkarvuođapolitihka birra.
Lágideaddji:
Ovddeš olgoriikaministtar Børge Brende
-
18.02.2016
Ođas
Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta
Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi (NBR) ja Stáhta sohpe guovvamánu 16. beaivve ođđa boazodoallošiehtadusa áigodahkii 01.07.2016 - 30.06.2017.
-
02.10.2018
Ođas
Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta
Eanadoallo- ja biebmoministtar Bård Hoksrud ja vuorrasiid- ja álbmotdearvvašvuođaministtar Åse Michaelsen bovdeba inspirašuvdnabeivviide biebmoilu ja dearvvašvuođa birra vuorrasiidda. Deaivvadeamit leat miehtá riikka dál čakčat.
-
01.03.2019
Ođas
Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta
Stáhtačálli Widar Skogan lea odne juohkán Finnmark Reinii jagi bohccobiergogaskkusteaddji bálkkašumi 2018. Allaárvosaš bálkkašupmi dávista fitnodaga barggu boazodoalu nannemiin ja bohccobierggu beaggimiin.
-
05.02.2020
Ođas
Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta
Stáhta lea fállan 139,3 miljovnna kruvnnu dán jagáš boazodoallošiehtadussii
-
Neahtta-tv
28.04.2015
Ođas
Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta
Eanadoallo- ja biebmodepartemeanta lea ovttasbarggus Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanttain vuoruhan vuostálastit elliidčálgorihkolašvuođa. Departemeanttat leat ovttasráđiid jođihan bargojoavkku mii lea árvalan doaibmabijuid vai politiija
-
28.02.2017
Ođas
Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta
Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi (NBR) ja Stáhta leat guovvamánu 28.b. soahpan ođđa boazodoallošiehtadusa áigodahkii 01.07.2017 - 30.06.2018.
-
13.01.2016
Ođas
Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta
Norgga Boazosápmelaččaid Riikasearvi (NBR) geigii stáhtii Eanadoallo- ja biebmodepartemeantta bokte duorastaga ođđajagimánu 7. beaivvi sin gáibádusa 2016/2017 boazodoallošiehtadussii. Gáibádusa rámma lea 141,65 miljovnna ruvnno, mii lea 28,65
-
28.05.2008
Ođas
Bargo- ja searvadahttindepartemeanta
Stáhtaministar Jens Stoltenberg ja barggo- ja sebradahttemministar Bjarne Håkon Hanssen Kárášjågåv guossidibá bierjjedagá moarmesmáno 30. biejve. Stáhtaministar galggá ráddidusá sámepolitihkav tjielggit.
-
Áigeguovdilis dieđut
Bargo- ja searvadahttindepartemeanta
-
14.03.2008
Preassadieđáhus
Justis- ja politidepartementta
Finnmárkkukommišuvdna galgá čielggadit dálá vuoigatvuođaid Finnmárkkus. - Sihkkarastit čielggadeami vuoigatvuođain mat leat dehálaččat sámi álbmogii ja eará meahccegeavaheddjiide Finnmárkkus ja lea dehálaš oassin Finnmárkkulágas, dadjá
-
11.02.2007
Preassadieđáhus
Ođasmahttin- ja hálddahusdepartemeanta
Ii galgga dušše leat álkibut ohcat dieđuid ráđđehusa ođđa neahttasiidduin, vuosttaš geardde leat maiddai buot departemeantain sámegielat neahttasiiddut. Dát čielggai go ođasmahttin- ja hálddahusministar Heidi Grande Røys, mánnodaga heaittihi boares
-
10.09.2007
Preassadieđáhus
Bargo- ja searvadahttindepartemeanta
Bargo- ja searvadahttindepartemeanta juolluda 150.000 ruvnno ovdaprošektii mas Sámi allaskuvla galgá árvvoštallat sáhttá go sámi ofelaččaid prošeavtta maiddái viiddidit Ruŧŧii ja Supmii.
-
Persovdna politihkalaš njunušgottis
Bargo- ja searvadahttindepartemeanta
Bargo- ja searvadahttinministara Dag Terje Andersena politihkalaš ráđđeaddi
-
14.05.2002
Raporta
Kommunal- og regionaldepartementet
Lassegolut suohkaniid ja fylkkagielddaid guovttegielalašvuođa geažil Raporta (PDF)
-
17.06.2021
Ođas
Dearvvašvuođa- ja fuolahusdepartemeanta
Koronaduođaštusa sáhttá Norggas geavahit go ráđđehus sirdá goalmmát ceahkkái plánas mo rahpat fas servodatdoaimmaid. Koronaduođaštus sáhttá geavahuvvot stuorit almmolaš doaluin ja cruisemátkkiin Norggas. Stuorit doaluid oktavuođas dohkkehuvvo ahte
-
08.01.2007
Preassadieđáhus
Máhttodepartemeantta
Strategiijas ráđđehus deattuha ahte
arvat máhttosuorggit fertejit nannejuvvot vai lea vejolaš
ollašuhttit davveguovlopolitihka áigumušaid.
-
12.10.2021
Preassadieđáhus
Ruhtadandepartemeanta
Ruhtadandepartemeanta almmuha ovtta oasi čoavddaloguin ovdal go nationálabušeahtta ja stáhtabušeahtta almmuhuvvo diibmu 10.00 vai buohkat besset árvvoštallat makroekonomalaš loguid mat sáhttet leat sensitiiva gálvomárkana ektui. Dárkilis
-
03.09.2021
Ođas
Dearvvašvuođa- ja fuolahusdepartemeanta
Olbmot, geat leat boahkuhuvvon Stuorra-Británnias, USA:s ja WHO olis dohkkehuvvon boahkuiguin, ožžot Norgii boađedettiin seammáid geahpádusaid erremis, go olbmot geat leat boahkuhuvvon boahkuiguin, maid EMA lea dohkkehan.
-
01.12.2006
Preassadieđáhus
Guolástus- riddodepartemeanta
Arvat doaibmabijut leat juo
biddjojuvvon johtui ja galget biddjojuvvot johtui vai sihkkarastet
mearrajohtalusa oadjebasvuođa Norgga fávlliin. Ráđđehusa
davveguovlostrategiijii gullevaš deaŧalaš oassi lea Svalbárdda
biras čázádaga johtalusa