-
Persovdna politihkalaš njunušgottis
Johtalusdepartemeanta
-
02.08.2001
Raporta
Kommunal- og regionaldepartementet
Sámi leavgga geavaheapmi Sámi leavga dohkkehuvvui 13. Sámiid konfereanssas Åres borgemánu 15.1986. Sámiráđđi mearridii, ahte gullevaš riikkaid levgennjuolggadusat galget gustot ja leahket fámus. Norggas lea Olgoriikkadepartemeanta ráhkadan
-
Ministtar
Máhttodepartemeantta
-
18.06.2021
Preassadieđáhus
Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta
- Ráđđehus sávvá ealli báikkálašservodaga ja ovdáneami miehtá riikka. Aktiiva ealáhus- ja barggahuspolitihkka, lea ovttas offensiiva guovllupolitihkain, maiddái sámi guovlluid ássama vuođđu, dadjá guovllu- ja digitaliserenministtar Linda Hofstad
-
07.10.2020
Preassadieđáhus
Kulturdepartemeanta
Ráđđehus evttoha juolludit Kulturdepartemeantta bušeahta bokte badjelaš 23,6 miljárdda kruvnno. Dát lea 3,7 miljárdda kruvnno dahje 18,7 proseantta eanet go 2020 salderejuvvon bušeahtas. Lasáhusas gullet badjelaš 2,5 miljárdda kruvnno gaskaboddasaš
-
12.05.2020
Preassadieđáhus
Kulturdepartemeanta
Kulturdepartemeanta viiddida valáštallan- ja eaktodáhtolašsuorggi buhtadusortnega man ulbmil lea buhtadit heaittihuvvon, maŋiduvvon ja giddejuvvon lágidemiid, nu ahte ortnet maid buhtada massojuvvon dietnasa maid livčče ožžon atnubiergasiid
-
07.10.2020
Preassadieđáhus
Kulturdepartemeanta
Ráđđehusa ulbmil lea ovddidit kultureallima, eaktodáhtolaš doaimmaid ja valáštallama nu ahte dat cevzet dálá roasuid čađa. Ráđđehus árvala danin juolludit 2250 miljovnna kruvnno kultuvrra, eaktodáhtolaš doaimmaid ja valáštallama movttiidahttimii
-
07.09.2020
Ođas
Máhttodepartemeanta
Vuossárgga borgemánu 24.beaivvi rájes gitta golggotmánu maŋimuš beaivvi rádjai eai dárbbaš oahppit doavtterduođaštusa iežaset fástadoaktáris duođaštit jávkama. Oahppit geain lea dábálaš nuorvvu ja čottabávččas galget bissut ruovttus.
-
16.06.2021
Ođas
Dearvvašvuođa- ja fuolahusdepartemeanta
Njoammunsuodjaluslága rievdadusat mat láhčet diliid dasa ahte váldit atnui koronaduođaštusa Norggas, leat mearriduvvon ja fápmuibiddjojuvvojit odne.
-
03.05.2021
Ođas
Dearvvašvuođa- ja fuolahusdepartemeanta
Doaibmadássi A, mii lea čavgadeamos guovlluide mearriduvvon doaibmadássi, galgá dábálaččat bistit guokte dahje golbma vahku. 20 gielddas Vikenis ferte leat dát doaibmadássi mealgat guhkit. Ráđđehus bivddii danin Dearvvašvuođadirektoráhta ja ÁDI
-
03.09.2021
Preassadieđáhus
Stáhtaministara kantuvra
Ráđđehus lea mearridan ahte 12-15-jahkásaččaide galgá fállojuvvot koronaboahkku, Álbmotdearvvašvuođa ávžžuhusaid mielde. Ahkejovkui fállojuvvo álggos okta boahkkodosa.
-
Persovdna politihkalaš njunušgottis
Bargo- ja searvadahttindepartemeanta
Sámi- ja minoritehtaáššiid stáhtačálli
-
Ministtar
Gielda- ja guovlodepartemeanta
-
Persovdna politihkalaš njunušgottis
Guolástus- riddodepartemeanta
-
07.02.2013
Sártnit/sáhkavuorut
Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta
Mu ulbmil boazodoalloministtarin lea ovddidit politihka mii sihkkarastá, ovddida ja nanne boazodoalu ealáhussan. Boazodoalu ealáhusas lea olu positiiva bealit. Dat ovddasta buorre ja jierpmálaš resursageavaheami gáržžes duottar- ja meahcceguovlluin.
Lágideaddji:
Eanandoallo- ja biebmoministtár Trygve Slagsvold Vedum
-
Ministtar
Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta
Landbruks- og matministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringes landbruks- og matpolitikk.
Doaibmagođii: 31.08.2018
Loahpai doaimmastis: 22.01.2019
-
Ministtar
Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta
-
Persovdna politihkalaš njunušgottis
Ruhtadandepartemeanta
-
Persovdna politihkalaš njunušgottis
Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta
Áigodagas 20.12.2016-31.08.2018
Doaibmagođii: 20.12.2016
Loahpai doaimmastis: 31.08.2018
-
Persovdna politihkalaš njunušgottis
Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta
(Áigodagas 22.12.2016-17.01.2018)